Informazioni su Walter Hubli-Giger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Hubli-Giger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3272667, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Sportanlagen Oberiberg AG, in Oberiberg, CHE-102.963.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, Publ. 2262539).
Domizil neu:
Kirchenstrasse 15, 8843 Oberiberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubli-Giger, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reusser, Heinz, von Aeschlen, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Martin, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schicker, Daniel, von Baar, in Cham, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Holdener, Philipp, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holdener, Reto, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG (CHE-107.629.429), in Unteriberg, Revisionsstelle [bisher: Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG (CH-130.0.010.155-9)].
Numero di pubblicazione: 2458844, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Sportanlagen Oberiberg AG, in Oberiberg, CH-130.0.001.828-9, Planung, Bau und Betrieb von Sport- und Erholungsanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2002, S. 13, Publ. 760032).
Domizil neu:
bei Walter Holdener, Schyenweg 5, 8843 Oberiberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberlin, Walter, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hubli, Daniel, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faber, Karl, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holdener-Moser, Gaby, von Rothenthurm und Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schatt, Josef, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Hubli-Giger, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Rohrer, Hanspeter, von Buchs SG, in Hüttikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schicker, Daniel, von Baar, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holdener, Pius, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 727882, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Skilift Oberiberg AG, in Oberiberg, Betrieb des Skilifts Riedboden-Mooseggen in Oberiberg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2002, S. 11, Publ. 705440).
Statutenänderung:
5.10.2002. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Rudolf, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichmuth-Reichmuth, Martin, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand- und Revisionsges. Mattig-Suter und Partner, in Schwyz, Revisionsstelle;
Rust, Dr. Balz, von Walchwil, in Langnau am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birchler-Hubli, Herbert, von Einsiedeln, in Uznach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubli-Giger, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Josef, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Josef, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brotschi, Urs, von Selzach, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubli-Sauter, Christine, von Zürich und Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhandgesellschaft J. Schuler AG, in Oberiberg, Revisionsstelle.