Informazioni su Petra Cécile Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Petra Cécile Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005865450, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC), in Zug, CHE-255.805.586, Verein (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kim, Jooyeon, südkoreanischer Staatsangehöriger, in Gyeonggi-do (KR), Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yoshida, Katsunori, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Piras, Emanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Solaro (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Ramos Sanchez, Eva, mexikanische Staatsangehörige, in Mexiko (MX), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Petra, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lery, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Vaucresson (FR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casas Vila, Carmina, spanische Staatsangehörige, in Terrassa (ES), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rodrigues Leite e Silva, Vânia, brasilianische Staatsangehörige, in Saõ Paulo (BR), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lee, Sungho, südkoreanischer Staatsangehöriger, in Seoul (KR), Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gough, Anthony, irischer Staatsangehöriger, in Chester (GB), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Campiche, Remo Hadrian, von Wyssachen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Higounenc ép. Castiel, Isabelle, französische Staatsangehörige, in Versailles (FR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lionetti, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
McPherson, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Glasgow (GB), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sato, Tomoko, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005588550, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verein SWISS SCC, in Kreuzlingen, CHE-102.131.079, Verein (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, S.0, Publ. 1220933).
Statutenänderung:
17.01.2014. 18.01.2019.
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Teils Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zülli, Dr. Fred, von Herisau, in Küttigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabard, Dr. Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Silvio, von Dietlikon, in Samstagern (Richterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüder, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil bei Zug (Zug), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Dr. Reto, von Unterägeri, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Dr. J. Alexander, von Flüelen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auderset, Dr. Philippe Charles, von Cressier (FR), in Thal, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Petra, von Zürich, in Schindellegi (Feusisberg), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Häusler, Beatrix, von Unterägeri, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Campiche, Dr. Remo Hadrian, von Wyssachen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneider, Sarah, von Veysonnaz, in Grimisuat, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urech, Roman, von Hallwil, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wandrey, Dr. Franziska Christine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wilkes, Constanze Rosita Maria, deutsche Staatsangehörige, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Béguin, Dr. Alain, von Rochefort, in Cortaillod, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3170907, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
SOGLIO-PRODUKTE AG, in Bregaglia, CHE-110.198.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2496571).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Petra Cécile, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.