Informazioni su Beatrix Häusler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beatrix Häusler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005588550, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verein SWISS SCC, in Kreuzlingen, CHE-102.131.079, Verein (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, S.0, Publ. 1220933).
Statutenänderung:
17.01.2014. 18.01.2019.
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Teils Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zülli, Dr. Fred, von Herisau, in Küttigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabard, Dr. Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Silvio, von Dietlikon, in Samstagern (Richterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüder, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil bei Zug (Zug), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Dr. Reto, von Unterägeri, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Dr. J. Alexander, von Flüelen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auderset, Dr. Philippe Charles, von Cressier (FR), in Thal, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Petra, von Zürich, in Schindellegi (Feusisberg), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Häusler, Beatrix, von Unterägeri, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Campiche, Dr. Remo Hadrian, von Wyssachen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneider, Sarah, von Veysonnaz, in Grimisuat, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urech, Roman, von Hallwil, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wandrey, Dr. Franziska Christine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wilkes, Constanze Rosita Maria, deutsche Staatsangehörige, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Béguin, Dr. Alain, von Rochefort, in Cortaillod, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1220933, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verein SWISS SCC, in Kreuzlingen, CHE-102.131.079, Verein (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 21, Publ. 5415204).
Statutenänderung:
20.01.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrle, Walter, von Burgdorf, in Burgdorf, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Katharina (genannt Catherine), von Biel/Bienne, in Kreuzlingen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröschle, Dr. Marion, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walther, Jean-Daniel, von Zürich, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Beatrix, von Unterägeri, in Gränichen, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Dr. Reto, von Unterägeri, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zülli, Dr. Fred, von Herisau, in Küttigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zülli, Dr. Alfred (genannt Fred), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Hartmann, Silvio, von Dietlikon, in Samstagern (Richterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Petra, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüder, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil bei Zug (Zug), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.