Informazioni su Melanie Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Melanie Huber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Melanie Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005737902, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
B. Leutenegger AG, in Lichtensteig, CHE-107.105.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005322097).
Statutenänderung:
06.04.2023.
Sitz neu:
Wattwil.
Domizil neu:
Amtwis 3639, 9620 Lichtensteig.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Bruno, von Ebnat-Kappel, in Lichtensteig, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bösch, Margrit, von Ebnat-Kappel und Wald BE, in Lichtensteig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bösch, Bettina, von Ebnat-Kappel, in Lichtensteig, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Richard Walter, von Wigoltingen, in Ottoberg (Märstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Brigitte, von Wigoltingen, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Melanie, von Wigoltingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmalz, Adrian Stefan, von Meinisberg, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meile, Lukas Maximilian, von Fischingen, in Bischofszell, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005606725, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FHS Kanal-TV AG, in Waldkirch, CHE-107.537.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891741).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Melanie, von Wigoltingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmalz, Adrian Stefan, von Meinisberg, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004813598, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Enderli AG, in Uzwil, CHE-105.479.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2014, S.0, Publ. 1909729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderli, Pascal, von Amriswil, in Henau (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Enderli, Paul, von Amriswil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Richard Walter, von Wigoltingen, in Ottoberg (Märstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmalz, Adrian Stefan, von Meinisberg, in Weinfelden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Brigitte, von Wigoltingen, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Melanie, von Wigoltingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.