Informazioni su Daniel Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Huber
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005927378, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
allerwaren markt gmbh, in Ingenbohl, CHE-110.048.635, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2009, S.14, Publ. 4950882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birrer, Norbert, von Luthern, in Seewen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Daniel, von Muotathal, in Steinen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 4950882, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
allerwaren markt gmbh, in Ingenbohl, CH-130.4.008.713-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2005, S. 11, Publ. 3121334).
Statutenänderung:
12.03.2009.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.3.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Margrit, von Einsiedeln, in Steinen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Norbert, von Luthern, in Seewen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Huber, Daniel, von Muotathal, in Steinen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Numero di pubblicazione: 3251494, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Huber & Achermann, in Ingenbohl, CH-130.0.010.853-0, Betrieb einer Gärtnerei für Ethnobotanische Pflanzen, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 15.07.2003, S. 13, Publ. 1083410).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 53, 6440 Brunnen.
Zweck neu:
Betrieb eine Brockenhauses, Handel mit Waren aller Art sowie Organisation und Durchführung von Transporten, Umzügen, Wohnungsräumungen, Räumungen und Ausstellungen aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Marcel, von Emmetten, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Goldau];
Huber, Daniel, von Muotathal, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz];
Huber, Marlies, von Unterlunkhofen, in Brunnen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arth].