Informazioni su Daniel Hubacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Hubacher
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Hubacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005217175, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung "Chinderhus Chline Prinz", in Muri bei Bern, CHE-110.246.738, Stiftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846135).
Urkundenänderung:
23.04.2021. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 30.04.2021 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossglauser + Berger AG Treuhand / Immobilien (CHE-107.814.435), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
d'Uscio, Gaius, von Bern, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hubacher, Daniel, von Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nägeli, Dorothee, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, David, von Ehrendingen, in Blaasveld (BE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1057747, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung 'Chinderhus Chline Prinz', in Muri bei Bern, CH-035.7.032.369-4, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläppi, Doris, von Lenk, in Gwatt (Thun), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Daniel, von Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.