Informazioni su Dirk Hoving
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dirk Hoving
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005416872, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mathrix AG, in Baar, CHE-187.228.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365440).
Statutenänderung:
23.02.2022.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Lorzenparkstrasse 10, 6330 Cham. [gestrichen: Mit Erklärung vom 22.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoving, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug];
Nerden, Natalja, niederländische Staatsangehörige, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug];
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005416873, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mathrix Holding GmbH, in Baar, CHE-202.733.669, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394234).
Statutenänderung:
23.02.2022.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Lorzenparkstrasse 10, 6330 Cham. [gestrichen: Mit Erklärung vom 01.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoving, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005374108, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mathrix Holding GmbH, in Baar, CHE-202.733.669, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoving, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoope, Casper Christiaan Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.