Informazioni su Matthias Hostettler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Hostettler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005942263, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AVANTEC AG, in Zürich, CHE-108.445.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2023, Publ. 1005840631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Matthias, von Zofingen, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3286861, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Avantec AG, in Zürich, CHE-108.445.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2011, Publ. 6380436).
Statutenänderung:
16.12.2016.
Firma neu:
AVANTEC AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, Andreas, von Trogen und St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stäheli, Mark, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Markus, von Rafz, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzer, Christian, von Wagenhausen, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberhard, Melanie, von Urtenen-Schönbühl, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, Matthias, von Zofingen, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3213139, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Ochsen, in Zofingen, CHE-104.030.029, Genossenschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1235971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baenziger, Jürg, von Reute (AR), in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, Matthias, von Zofingen, in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baeriswyl, François, von Fribourg und St. Antoni, in Hägendorf, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marinelli, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauert, Rafaela, von Gossau (ZH), in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lasku, Linda, von Aarburg, in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.