Informazioni su Markus Graf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Graf
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Graf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005649190, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AVANTEC AG, in Zürich, CHE-108.445.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005590944).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Markus, von Rafz, in Rafz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: COO / Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grob, Christian Max, von Zollikon, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005118502, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AVANTEC AG, in Zürich, CHE-108.445.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005043821).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Markus, von Rafz, in Rafz, COO / Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005043822, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AVANTEC Holding AG, in Zürich, CHE-438.154.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, S.0, Publ. 3194723). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Markus, von Rafz, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintsch, Stephan, von Flurlingen, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Daniel, von Zofingen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Peter, von Menziken, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.