Informazioni su Cornel Hollenstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Cornel Hollenstein
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cornel Hollenstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005854341, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Olympic Association, in Ittigen, CHE-112.292.181, Verein (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005745934).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Cornel, von Mosnang, in Davos Dorf (Davos), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005652654, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Olympic Association, in Ittigen, CHE-112.292.181, Verein (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Cornel, von Mosnang, in Davos Dorf (Davos), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004780276, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
swiss-sport.ch marketing ag, in Ittigen, CHE-101.657.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2017, Publ. 3851455).
Firma neu:
swiss-sport.ch marketing ag in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(swiss-sport.ch marketing sa en liquidation) (swiss-sport.ch marketing ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.12.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahl, Jürg, von Winterthur, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Cornel, von Mosnang, in Davos Dorf (Davos), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnegg, Roger, von Meikirch, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].