Informazioni su Charles Hofstetter Jun.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Charles Hofstetter Jun.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1708843, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hofstetter AG Flumenthal, in Attiswil, CHE-232.447.116, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2004, S. 5, Publ. 2605580).
mit Hauptsitz in:
Flumenthal.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.854.369.
Statuten Hauptsitz neu:
[Streichung des Statutendatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von Hans-Rudolf Hofstetter-Rikli, Charles Hofstetter-Henzi, Charles Hofstetter und Christian Hofstetter von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter-Rikli, Hans-Rudolf, von Langnau im Emmental, in Attiswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter-Henzi, Charles, von Langnau im Emmental, in Attiswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter, Charles, von Langnau im Emmental, in Attiswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter, Christian, von Langnau im Emmental, in Wangen an der Aare, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2605580, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hofstetter AG Flumenthal, in Attiswil, CH-053.9.007.416-4, Metall- und Rohrleitungsbau sowie Fabrikation, Montage und Revision von und Handel mit Tanks, Heizungen und Apparaten usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 225 vom 17.11.2000, S. 7823).
mit Hauptsitz in:
Flumenthal.
Statuten Hauptsitz neu:
16.11.2004 [bisher: Statuten Hauptsitz: 25.06.1996].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Charles, von Langnau im Emmental, in Attiswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Hofstetter, Christian, von Langnau im Emmental, in Wangen an der Aare, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Attiswil].