Informazioni su Stephan Hofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stephan Hofer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Hofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006080508, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Avalon Capital AG, in Luzern, CHE-377.773.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Jean-Marc, von Flawil, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüppi, Otto E., von Eschenbach (SG), in Marthalen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügi, Dr. Thomas, von Ramlinsburg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Stephan, tschechischer Staatsangehöriger, in Maur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Johan Peter, von Vorderthal, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005882963, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Abalone Solitaire AG, in Luzern, CHE-362.032.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789675).
Statutenänderung:
26.10.2023.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Zeus Capital SA, in Lugano (CHE-326.054.571), gemäss Fusionsvertrag vom 26.10.2023 und Bilanz per 30.09.2023. Aktiven von CHF 1'146'775.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 466'739.43 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 74'763 Aktien zu CHF 1.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 74'763.00 erhöht.
Firma neu:
Abalone Zeus Solitaire AG.
Aktienkapital neu:
CHF 193'448.00 [bisher: CHF 118'685.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 193'448.00 [bisher: CHF 118'685.00].
Aktien neu:
193'448 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 118'685 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Stephan, tschechischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pasini, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005387462, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Privatbank IHAG Zürich AG, in Zürich, CHE-106.398.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritz, Alice, von Wil SG, in Wil SG, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diethelm, Philipp, von Altendorf, in Feusisberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Stephan, tschechischer Staatsangehöriger, in Maur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Beat, von Trub, in Bonstetten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüesch-Sameli, Pascale Nina, von Zürich, in Wädenswil, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer-Beroggi, Cornelia, von Zürich und Cerentino, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boner, Christoph, von Laupersdorf, in Zollikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmann, Pascal Reto, von Ballwil, in Küsnacht (ZH), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andermatt, Fabian Emmanuel, von Cham, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.