Informazioni su Christoph Hobi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Hobi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005559212, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohn- und Gewerbegenossenschaft Huttwil (WGH), in Huttwil, CHE-103.699.402, Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286735).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Helene, von Sumiswald, in Huttwil, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Christoph, von Mels, in Rohrbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4063329, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
COLORA SETA AG, in Huttwil, CHE-106.228.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi, Christoph, von Mels, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deubelbeiss, Orpheo, von Schinznach Dorf, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Vera, von Wyssachen, in Thunstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Jürg, von Huttwil, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Luzia, von Wyssachen, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Markus, von Signau, in Wabern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Christine-Anita, von Bister, in Zollikofen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Niklaus, von Walterswil (BE), in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2576120, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
COLORA SETA AG, in Huttwil, CH-053.3.004.200-1, Farbliche Veredelung von Textilien aller Art für Dritte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2004, S. 4, Publ. 2260406).
Statutenänderung:
23.11.2004.
Aktienkapital neu:
CHF 215'000 [bisher: CHF 130'000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 215'000.
Aktien neu:
215 Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 130 Namenaktien zu CHF 1'000]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.11.2004 werden 50 Namenaktien zu CHF 1'000 vernichtet. Gleichzeitig werden 135 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Niklaus, von Walterswil BE, in Schafisheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Suhr];
Hobi, Christoph, von Mels, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Huttwil];
Steffen, Jürg, von Huttwil, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Huttwil];
Steffen, Luzia, von Wyssachen, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langenthal].