Informazioni su Rolf Hirt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rolf Hirt
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Hirt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004911498, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peter Hirt GmbH, in Uster, CHE-107.296.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, S.0, Publ. 3398467).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Daniel Eric, von Lenzburg, in Stäfa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hirt, Michael, von Lenzburg, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hirt, Rolf, von Lenzburg, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2243513, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peter Hirt GmbH, in Maur, CHE-107.296.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2014, Publ. 1329829).
Statutenänderung:
17.06.2015.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Murggenstrasse 18, 8606 Nänikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, Export und die Produktion von sowie den Handel mit technischen Produkten aller Art;
ferner die Beratung, Finanzierung und Vermittlung geschäftlicher Abkommen auf dem Gebiet des Handels und des Dienstleistungsgewerbes. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Michael, von Lenzburg, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Maur, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura, ohne Stammanteil];
Hirt, Rolf, von Lenzburg, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hirt, Daniel Eric, von Lenzburg, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Egg, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura, ohne Stammanteil].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Uster].
Numero di pubblicazione: 6667224, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Geschäftshaus 'Gerbe' AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.910.110-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 30, Publ. 4971514).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Rolf, von Lenzburg, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Michael, von Lenzburg, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.