Informazioni su Kurt Hirsbrunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Hirsbrunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005777453, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ein Haus für Kinder, in Ittigen, CHE-347.575.568, Verein (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447480).
Statutenänderung:
18.04.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsbrunner, Kurt, von Sumiswald, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minger, Regula, von Schüpfen und Fraubrunnen, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tinner Oehler, Eva Maria, von Zürich, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005063255, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung zur Förderung der Krankenpflege im Kanton Bern Stifter: Prof. Dr. Guido Riva, in Bern, CHE-109.796.653, Stiftung (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klossner-Eicher, Doris, von Diemtigen, in Steffisburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Cotting AG (CHE-233.800.988), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsbrunner, Kurt, von Sumiswald, in Ittigen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Molo, Sofia Carola, von Bellinzona, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Barbara, von Frutigen, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
AAA services Treuhand GmbH (CHE-107.385.138), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2992055, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung zur Förderung der Krankenpflege im Kanton Bern Stifter: Prof. Dr. Guido Riva, in Bern, CHE-109.796.653, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, Publ. 1151163).
Domizil neu:
c/o Stiftung Haus für Pflege Bern, Tiefenaustrasse 110, 3004 Bern.
Weitere Adressen:
c/o Kurt Hirsbrunner, Nussbaumstrasse 16, 3006 Bern. [gestrichen: c/o Roger Kübler, Dahlienweg 23, 3097 Liebefeld].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Roger, von Ossingen, in Liebefeld (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Christian, von Unterlangenegg, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinz Kummer, dipl. Wirtschaftsprüfer (CH-036.1.040.733-7), in Worb, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsbrunner, Kurt, von Sumiswald, in Bern, Vizepräsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riva, Cristina, von Capriasca, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Marianne, von Frutigen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berger, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand Cotting AG (CHE-233.800.988), in Bern, Revisionsstelle.