Informazioni su Michel Hintermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michel Hintermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3210461, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Tecton Flachdach AG, in Neuenhof, CHE-108.167.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094793).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olschimke, Peter, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hintermann, Michel, von Seeberg, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreyer, Dr. André, von Hüntwangen, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Uffer, Marco, von Surses, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4940192, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hintermann Haustech AG, in Berikon, CH-400.3.029.184-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 2, Publ. 4908986).
Statutenänderung:
11.03.2009.
Firma neu:
Bauka AG.
Sitz neu:
Suhr.
Domizil neu:
Tramstrasse 75 A, 5034 Suhr.
Zweck neu:
Handel mit und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Spenglerei, Kaminbau und Flachdachprodukten;
kann Liegenschaften erwerben und verkaufen, Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintermann-Küng, Ursula, von Seeberg, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hintermann, Michel, von Seeberg, in Widen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
GT Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Hans, von Suhr, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mayer, Roland, von Stüsslingen, in Buchs AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4144786, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hintermann Haustech AG, in Berikon, CH-400.3.029.184-7, Unterdorfstrasse 22a, 8965 Berikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.09.2007.
Zweck:
Ausführung von Bauspengler-, Bedachungs- und Metallbauarbeiten aller Art, Handel mit und Installation von Bauteilen für erneuerbare Energiequellen aller Art;
die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und verkaufen, Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, falls sämtliche Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der Aktionäre.
Eingetragene Personen:
Hintermann-Küng, Ursula, von Seeberg, in Widen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hintermann, Michel, von Seeberg, in Widen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
GT Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.