Informazioni su Hans Baumann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Baumann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Baumann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4269593, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
H. Baumann Immobilien AG, in Suhr, CHE-100.815.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2010, Publ. 5623168).
Statutenänderung:
28.05.2018.
Sitz neu:
Seengen.
Domizil neu:
c/o Hans Baumann, Unterdorfstrasse 7b, 5707 Seengen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Hans, von Suhr, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Suhr].
Numero di pubblicazione: 5021330, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bauka AG, in Suhr, CH-400.3.029.184-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2009, S. 2, Publ. 4940192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Hans, von Suhr, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4940192, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hintermann Haustech AG, in Berikon, CH-400.3.029.184-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 2, Publ. 4908986).
Statutenänderung:
11.03.2009.
Firma neu:
Bauka AG.
Sitz neu:
Suhr.
Domizil neu:
Tramstrasse 75 A, 5034 Suhr.
Zweck neu:
Handel mit und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Spenglerei, Kaminbau und Flachdachprodukten;
kann Liegenschaften erwerben und verkaufen, Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintermann-Küng, Ursula, von Seeberg, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hintermann, Michel, von Seeberg, in Widen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
GT Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Hans, von Suhr, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mayer, Roland, von Stüsslingen, in Buchs AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.