Informazioni su Michel Hess
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michel Hess
Ultimi comunicati FUSC: Michel Hess
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2432931, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hausvision Döttingen AG, bisher in Döttingen, CHE-114.057.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010Publ. 5914378).
Gründungsstatuten:
14.01.2008.
Statutenänderung:
05.10.2015.
Firma neu:
Hausvision ZUG AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Steinibachstrasse 6, 6317 Oberwil bei Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boer, Rosemarie, von Niederlenz, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: De Boer, Rosemarie, in Möriken AG];
Hess, Michel, von Unterägeri, in Dottikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäch SZ].
Numero di pubblicazione: 1953751, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hess Architektur GmbH, in Dottikon, CHE-112.086.902, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 2, Publ. 5594748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Karl, von Unterägeri, in Dottikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Michel, von Unterägeri, in Dottikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bäch SZ und mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5594748, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hess Architektur GmbH, in Dottikon, CH-400.4.025.976-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2004, S. 1, Publ. 2532704).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Karl, von Unterägeri, in Dottikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Hess, Michel, von Unterägeri, in Bäch SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Dottikon und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].