Informazioni su Theo Alois Henninger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Theo Alois Henninger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3940701, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Tafmag AG, bisher in Avry, CHE-112.013.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2009).
Statutenänderung:
04.12.2017.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
c/o Gewerbe-Treuhand AG, Achereggstrasse 10, 6362 Stansstad.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post, an die Aktionäre soweit diese bekannt sind und/oder durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henninger, Theo, von Gurmels, in Gurmels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henninger, Monika, von Gurmels, in Gurmels, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chavaillaz, Véronique Thérèse, von Hauterive (FR), in Neyruz (FR), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6570236, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lloyd LLC, in Zürich, CH-217.3.536.534-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, S. 0, Publ. 6308116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henninger, Theo, von Gurmels, in Gurmels, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnidrig, Luzi Raghet, von Grächen und Oberrieden, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6308116, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
iMedical Sàrl, bisher in Avry, CH-217.3.536.534-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2008, S. 8).
Statutenänderung:
21.06.2011, 29.07.2011.
Firma neu:
Lloyd LLC.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Lloyd GmbH) (Lloyd Sàrl).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talstrasse 39, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung und Vermittlung von Finanzgeschäften. Insbesondere der Handel mit Wertpapieren und Wertrechten - unter Ausschluss der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumsgeldern - für Dritte, vornehmlich Banken im In- und Ausland, Effektenhändler und institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henninger, Theo, von Gurmels, in Gurmels, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].