Informazioni su Reto Roland Heiniger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reto Roland Heiniger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005487786, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Genossenschaft Clubhaus Heubödeli, in Innerthal, CHE-110.475.262, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4305121).
Firma neu:
Genossenschaft Clubhaus Heubödeli in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trittenbass, Niklaus, von Dürnten, in Dürnten, Kassier und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Niederbüren, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Reto, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6954386, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FERAG AG, in Hinwil, CH-020.3.908.572-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6249372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Arthur, von Iseltwald, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Möckli, Ernst, von Mett-Oberschlatt, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Widmer, Hans Jörg, von Rain, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegg, Marcel Christian, von Seegräben, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Caprioli, Silvana, italienische Staatsangehörige, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien und ;
Heiniger, Reto Roland, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brade, Ronald Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Wesseling (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möckli, Jürg, von Schlatt TG, in Wetzikon ZH, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäretswil];
Müller, Marc, von Eriz, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5259124, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FERAG AG, in Hinwil, CH-020.3.908.572-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 49, Publ. 5119600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruge, Martin Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heiniger, Reto Roland, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaufmann, Michael Markus, von Gränichen, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.