Informazioni su Lukas Heini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Heini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005682310, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Heini AG Luzern, in Luzern, CHE-108.160.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004956973).
Statutenänderung:
07.02.2023.
Firma neu:
Heini Service AG.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Waltwil 55, 6032 Emmen.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Waltwil, 6032 Emmen].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere für die Gärtnereibranche, Handel mit Produkten und Vermietung von Lagerflächen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage sind weggefallen.] [gestrichen: Die Gesellschaft erwarb gemäss Vertrag vom 12.01.1961 und Inventar vom 31.12.1960 von der bisherigen Einzelfirma "J. Heini-Freitag", in Luzern, Aktiven (Waren, Mobiliar, Inventar, Motorfahrzeuge) zum Preise von CHF 55'000.--.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heini, Lukas, von Luzern und Buttisholz, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Luzern und Buttisholz, Mitglied und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Heini, Andreas, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004956973, Ufficio del registro di commercio Lucerna
Heini AG Luzern, in Luzern, CHE-108.160.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2013, S.0, Publ. 1217835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heini-Bruhin, Irmgard, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, Anton, von Neuenkirch, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heini-Bruhin, Isidor genannt Dory, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, Anton, von Neuenkirch, in Rothenburg, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heini, Lukas, von Luzern und Buttisholz, in Luzern, Mitglied und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Della Torre, Myriam, von Luzern, in Nottwil, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 4347054, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Heini AG Luzern, in Luzern, CH-100.3.006.610-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2004, S. 8, Publ. 2145346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heini-Bruhin, Irmgard, von Luzern, in Luzern, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heini, Lukas, von Luzern und Buttisholz, in Luzern, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Heini-Bruhin, Isidor genannt Dory, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Stirnimann, Werner, von Emmen und Ruswil, in Neuenkirch, mit Einzelprokura;
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens (CH-100.3.004.593-1), Revisionsstelle [bisher: Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Luzern].