Informazioni su Gisela Heiligensetzer Dussin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gisela Heiligensetzer Dussin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005575503, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 35209 vom 02.09.2022 Aquila AG, in Zürich, CHE-109.023.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556182).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiligensetzer Dussin, Gisela, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005556182, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aquila AG, in Zürich, CHE-109.023.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541521).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattner Schmutz, Nadine, von Vechigen, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiligensetzer Dussin, Gisela, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Danièle, von Zürich, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004626095, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Walser Human Consulting GmbH, in Zürich, CHE-113.674.390, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, S.0, Publ. 3345285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiligensetzer Dussin, Gisela, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Dagmar, von Quarten, in Küsnacht (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].