Informazioni su Armin Hegglin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Armin Hegglin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5856676, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CONTRAST Revision AG, in Zug, CH-170.3.025.693-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 31, Publ. 5414902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegglin, Armin, von Lengnau AG, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4745040, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ICR International Claims Recovery Holding AG, in Zug, CH-170.3.025.653-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 29.07.2003, S. 14, Publ. 1106378).
Firma neu:
ICR International Claims Recovery Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimme, Bertil, von Zug, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegglin, Armin, von Lengnau AG, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4480010, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Innostep GmbH, bisher in Cham, CH-170.4.005.075-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2007, S. 20 Publ. 4034796).
Statutenänderung:
5.05.2008.
Sitz neu:
Egolzwil.
Domizil neu:
Dorfchärn, 6243 Egolzwil.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art sowie Produktion von Waren, insbesondere chemischer und technischer Erzeugnisse sowie damit zusammenhängende Beratungsdienstleistungen;
kann sich an anderen Unternehmen aller Art beteiligen, Unternehmensfinanzierungen durchführen, Finanz- und damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegglin, Armin, von Lengnau AG, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grill, Birte Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Lemförde (DE), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.-- [wie bisher];
Amrein, Urs, von Wauwil und Zell LU, in Egolzwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.