Informazioni su Bertil Grimme
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bertil Grimme
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005982092, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Caminda & Partner AG, in Zug, CHE-106.524.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062616).
Firma neu:
Caminda & Partner AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.03.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumer, Hans-Jörg, von Glarus Süd, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimme, Bertil, von Zug, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005840840, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bertil Grimme Insurance Claims GmbH, in Zug, CHE-110.341.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458409).
Firma neu:
Bertil Grimme Insurance Claims GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimme, Bertil, von Walchwil, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005062611, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BGI Bertil Grimme AG Insurance Brokers, in Zug, CHE-103.619.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974015).
Statutenänderung:
14.12.2020.
Zweck neu:
Beratung, Vermittlung und Erbringung von Managementfunktionen im Bereich Versicherung jeder Art mit allen damit im Zusammenhang stehenden Geschäften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. [Mit Statutenänderung vom 14.12.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimme, Bertil, von Zug, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].