Informazioni su Urs Amrein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Amrein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004797852, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
AZ & PARTNER AG, in Egolzwil, CHE-106.661.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2012, S.0, Publ. 6841694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Urs, von Wauwil und Zell LU, in Egolzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1162129, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Innostep GmbH, in Egolzwil, CH-170.4.005.075-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 11, Publ. 5024154).
Firma neu:
Innostep GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 28.10.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grill, Birte Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Lemförde (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Amrein, Urs, von Wauwil und Zell LU, in Egolzwil, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6841694, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
AZ & PARTNER AG, in Egolzwil, CH-100.3.013.165-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 11, Publ. 4756014).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Urs, von Wauwil und Zell LU, in Egolzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Bolliger, Nicole, von Trey, in Egolzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.