Informazioni su René Heer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Heer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Heer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005158896, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Coresa AG Immobilien, in Affoltern am Albis, CHE-100.353.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2009, S.25, Publ. 5287358).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, René, von Trimbach, in Aeugst am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Affoltern am Albis];
Heer, Yves, von Langnau im Emmental und Trimbach, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Numero di pubblicazione: 5287358, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Coresa AG Immobilien- und Verwaltungs-Aktiengesellschaft, in Affoltern am Albis, CH-020.3.019.621-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 18.04.1997, S. 2600).
Statutenänderung:
25.09.2009.
Firma neu:
Coresa AG Immobilien.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Immobilien sowie die Beratung von Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 22.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Charles Lehmann, Treuhand- und Steuerberatungsbüro, in Rüschlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, René, von Trimbach, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Heer, Yves, von Langnau im Emmental und Trimbach, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5248146, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gratec AG, in Affoltern am Albis, CH-020.3.910.671-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2006, S. 16, Publ. 3605232).
Statutenänderung:
22.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Immobilien und die Erbringung von Dienstleistungen im Werbebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Charles, von Seeberg, in Rüschlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, René, von Trimbach, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Heer, Yves, von Langnau im Emmental und Trimbach, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.