Informazioni su Anders Hedberg
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anders Hedberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2928921, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fenix Outdoor International AG, in Zug, CHE-206.390.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2186963).
Statutenänderung:
03.06.2016. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hedberg, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nordin, Erik Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Dalsgaard Nordin, Gitte Susanne, schwedische Staatsangehörige, in Zug, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift];
Graf Von Walwitz, Hans-Sebastian Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1584221, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Meldungs Nr. 1'575'285, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 8'252 vom 23.06.2014Fenix Outdoor International AG, in Baar, CHE-206.390.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575285).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stork, Sven Torsten, schwedischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gustafsson, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hedberg, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olsson, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjöbaden (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dalsgaard Nordin, Gitte Susanne, schwedische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]. .