Informazioni su Thomas Hebeisen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Hebeisen
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Hebeisen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005775020, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Netchange Informatik GmbH, in Urtenen-Schönbühl, CHE-109.297.344, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3395877).
Statutenänderung:
06.06.2023. 15.06.2023. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 45'000.00 um CHF 55'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 288'893.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 130'409.17 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Netchange AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im gesamten ICT- (Informations- und Kommunikations-Technologie) und Informationssicherheits-Bereich, das Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen, Schulungen, Erstellen von Softwareprogrammen, Lerninhalten, Literatur, sowie den Verkauf von Hard- und Software. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 45'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Mathias, von Zürich, in Urtenen-Schönbühl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kiss, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Grossaffoltern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hebeisen, Thomas, von Eggiwil, in Lyssach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gut, Roger, von Zürich, in Neuenegg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1141717, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Auto Hebeisen AG, in Krauchthal, CH-053.3.016.874-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2010, S. 4, Publ. 5597970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hebeisen-Lüthi, Theresia, von Eggiwil, in Krauchthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hebeisen, Heinz, von Eggiwil, in Krauchthal, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hebeisen, Thomas, von Eggiwil, in Krauchthal, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blum-Hebeisen, Daniela, von Trub und Eggiwil, in Krauchthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7024828, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Netchange Informatik GmbH, in Köniz, CH-035.4.029.628-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2010, S. 5, Publ. 5453250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Martin, von Konolfingen, in Schliern bei Köniz (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hebeisen, Thomas, von Eggiwil, in Lyssach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.