Informazioni su Pierre Robert Hayoz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pierre Robert Hayoz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004939509, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Spike Trade AG in Liquidation, in Baar, CHE-349.309.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hayoz, Pierre Robert, von Cressier FR, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3027433, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Spike Trade AG, in Baar, CHE-349.309.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2914059).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Walter C., von Wald ZH, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ehrismann, Beatrice, von Luzern, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ATF Treuhand, Anton T. Funk Dipl. Wirtschaftsprüfer (CHE-108.635.941), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solovey, Oleksandr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Korchun, Volodymyr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hayoz, Pierre Robert, von Cressier FR, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1223251, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Prior Investments Holding AG (Prior Investments Holding SA) (Prior Investments Holding Ltd), in Zug, CH-170.3.038.371-3, Dammstrasse 19, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2013.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen in in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Finanz-, Handels- und Industrieunternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 6'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 6'000'000.00.
Aktien:
6'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 01.11.2013 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Prior Finance AG, in Zug (CH-170.3.038.251-9), wofür 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder mittels Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Durytskyi, Igor, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiev (UA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Popenko, Sergiy, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiev (UA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hayoz, Pierre, von Cressier FR, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.