Informazioni su Michael Hausiel
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Michael Hausiel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1241131, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Euroimplant GmbH, in Basel, CHE-113.600.256, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2010, S. 7, Publ. 5649906).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausiel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Flück, René, von Oberried am Brienzersee, in Binningen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5649906, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Euroimplant GmbH, in Basel, CH-270.4.015.036-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S. 9, Publ. 5314506). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieder, Tim, von Rünenberg, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausiel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 5314506, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Euroimplant GmbH, in Basel, CH-270.4.015.036-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2007, S. 5, Publ. 3915734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flück, René, von Oberried am Brienzersee, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausiel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.