Informazioni su Achill Hasler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Achill Hasler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005216493, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
XLOG Technologies GmbH, in Bottighofen, CHE-112.583.187, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Achill, von Tobel-Tägerschen, in Kreuzlingen 2 (Kreuzlingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burse, Jan, von Kreuzlingen, in Bottighofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004781842, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
AH Consulting GmbH, in Kreuzlingen, CHE-105.618.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2008, S.16, Publ. 4511164).
Firma neu:
AH Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Achill, von Tobel-Tägerschen und Lommis, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4494770, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
AH Consulting GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.013.783-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2003, S. 13, Publ. 987444). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 07.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Achill, von Tobel-Tägerschen und Lommis, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- [bisher: in Oberhofen bei Kreuzlingen (Lengwil)];
Hasler, Paul, von Tobel-Tägerschen und Lommis, in Bottighofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: in Kreuzlingen].