Informazioni su Oliver Haseley
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Haseley
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004768977, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
MainFirst Holding AG, bisher in Zürich, CHE-110.348.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482844).
Statutenänderung:
06.08.2019.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Sihleggstrasse 17, 8832 Wollerau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Attarzadeh, Ebrahim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haseley, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim/Ts. (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;
Lange, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Steinborn, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kurtovic, Skender, von St. Gallen, in Luzern, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004693623, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-110.063.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haseley, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim/Ts. (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirchner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurtovic, Skender, von St. Gallen, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4377173, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-110.063.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3802541).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haindl, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kogler, Björn Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinostheim (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haseley, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim/Ts. (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pesarini, Luca, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Jürg, von Kemmental, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.