Informazioni su Jürg Konrad Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Konrad Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005938756, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG, in Wollerau, CHE-262.663.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2023, Publ. 1005894221).
Statutenänderung:
15.01.2024.
Firma neu:
ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ETHENEA Independent Investors (Suisse) S.A. en liquidation) (ETHENEA Independent Investors (Switzerland) Ltd. in liquidation).
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Wahrnehmung von Vertriebs- und Marketingaktivitäten verschiedener Art im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und gewerblichen Bereich sowie jeder anderen Tätigkeit, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck steht. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern und zu erleichtern.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Vizepräsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Jürg Konrad, von Kemmental, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4377173, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-110.063.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3802541).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haindl, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kogler, Björn Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinostheim (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haseley, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim/Ts. (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pesarini, Luca, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Jürg, von Kemmental, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4265605, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bellecapital Partners AG, in Zürich, CHE-108.293.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3960867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Jürg, von Kemmental, in Feusisberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Georg, von Zollikon, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guldener, Marco, von Winterthur, in Oetwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosendahl, Michael Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.