Informazioni su Ruben Hartani
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ruben Hartani
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005135350, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
REAL Martinez Immobilien AG, in Opfikon, CHE-190.540.305, Wallisellerstrasse 122, 8152 Opfikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Vermittlung, Verkauf, Bau und Renovation von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 160'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 160'000.00.
Aktien:
160 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Martinez, Maria de la Concepcion, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Hartani, Ruben, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler-Hartani, Jasmin, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004955238, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hartis AG, in Opfikon, CHE-104.521.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4433069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinez, Maria de la Concepción, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hartani, Ruben, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emini, Plotmir, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3127567, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hartis GmbH, in Bassersdorf, CHE-104.521.988, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, Publ. 1832491).
Statutenänderung:
17.10.2016.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.10.2016 und Bilanz per 30.09.2016 mit Aktiven von CHF 47'508.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'531.93 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Hartis AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von administrativen- und Buchhaltungsarbeiten für Gesellschaften und private Personen, sowie sämtliche Dienstleistungen im Bereich Treuhand im ln- und Ausland. Übersetzungen, Finanzberatungen, Vermittlung von Versicherungen, persönliche Begleitungen, Organisieren und Durchführen von Gruppenreisen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez Ruiz, Maria de la Concepción, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Martinez, Maria de la Concepción, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Kohler, Jasmin, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Hartani, Ruben, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.