Informazioni su Plotmir Emini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Plotmir Emini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006133988, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Numarics AG, bisher in Baar, CHE-412.560.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2024, Publ. 1006105437).
Statutenänderung:
10.09.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Birmensdorferstrasse 123, 8003 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doberanzke, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erbil, Bora, von Zürich, in Oberglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Emini, Plotmir, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Eschenbach (LU) (CHE-367.133.707)]. [gestrichen: Baden (CHE-182.161.041)]. [gestrichen: Zürich (CHE-210.741.085)]. [gestrichen: Horgen (CHE-291.471.423)]. [gestrichen: Wallisellen (CHE-180.893.067)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005958167, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DS Infra AG, in Schlieren, CHE-480.422.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650135).
Statutenänderung:
05.02.2024.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Moosmattstrasse 16, 8953 Dietikon.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emini, Plotmir, von Urdorf, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Michael, von Glarus, in Birr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dema, Premtim, von Geroldswil, in Spreitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Longo, Dario, von Schlieren, in Widen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005682418, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
numarics AG, in Baar, CHE-412.560.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645628).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özdemir, Emre, von Thalwil, in Spreitenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beltrame, Angela Manuela, von Frauenfeld, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Thomas Andreas, von Grüningen, in Wettingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erbil, Bora, von Zürich, in Oberglatt, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Roman Daniel, von Ennetmoos, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumann, Alessandro, von Breggia, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Colak, Serap, von Romanshorn, in Kreuzlingen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dünner, Hermann, von Langrickenbach, in Rheinfelden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ebneter, Pascal, von Appenzell, in Elgg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Emini, Plotmir, von Urdorf, in Urdorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni, Daniela, von Menzingen, in Menzingen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lang, Pascal, von Zumikon, in Zollikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Bernhard, von Stüsslingen, in Baden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mirkovic, Nikola, von Aarau, in Aarau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwandtke, Isabel, deutsche Staatsangehörige, in Gisikon, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Shala, Valon, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vollenweider, Olivia, von Kappel am Albis, in Affoltern am Albis, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wäfler, Natasha, von Frutigen, in Schlieren, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Gabriel, von Buochs, in Niederweningen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.