Informazioni su David Harrison
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: David Harrison
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2099833, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
CROWN VOGEL AG, in Aesch BL, CHE-102.178.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1379837).
Statutenänderung:
31.03.2015.
Firma neu:
HUBER Packaging AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harrison, David, britischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Quintiens, Erik Joseph, belgischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stock, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Haibach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Talhaoui, Fouad, belgischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6)].
Numero di pubblicazione: 6925710, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
CROWN VOGEL AG, in Aesch BL, CH-280.3.910.366-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2011, S. 5, Publ. 6037500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koster, Walter, von Basel, in Aesch BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ghigna, Lucio, italienischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lockley, Peter William, britischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harrison, David, britischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Davis, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Merishausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von britischer Staatsangehöriger, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Talhaoui, Fouad, belgischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3743786, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Novelis AG, in Zürich, CH-020.3.001.551-5, Beteiligung in irgendwelcher Form an Gesellschaften, die auf dem Gebiet des Bergbaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2006, S. 21, Publ. 3476248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madden, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giakupian, Dr. Bogos, deutscher Staatsangehöriger, in Niederhasli, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harings, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaisin, Francisco genannt François, belgischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sodan, Keith, amerikanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barlow, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harrison, David, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gardner, John Paul Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil];
Furrer, Peter, von Wildberg, in Pfungen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weindl, Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Wilkie, James, britischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chesham Bucks (UK)];
Sula, Blerime, von Regensdorf, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Kura-Sula, Blerime, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Quadrelli, Pietro, von Steckborn, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rossi, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien.