Informazioni su Marc Peter Hangartner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Peter Hangartner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006029321, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Transport AG Aarau, in Aarau, CHE-106.261.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005714594).
Statutenänderung:
25.04.2024.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Geschäftes für Transport und Abfallbewirtschaftung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branchen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hangartner, Marc Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühni, Philippe, von Langnau im Emmental, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005298362, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Transport AG Aarau, in Aarau, CHE-106.261.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873736).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Marc Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004643148, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Transport AG Aarau, in Aarau, CHE-106.261.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4441377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hangartner, Peter, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Peter, von Birwinken, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Alfred, von Suhr, in Gränichen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].