Informazioni su Dennis Marc Hammer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dennis Marc Hammer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005323444, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
T&D Markets GmbH, bisher in Zug, CHE-440.840.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005112081).
Statutenänderung:
19.10.2021.
Sitz neu:
Naters.
Domizil neu:
Haselmattenstrasse 207, 3904 Naters.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pereira de Souza, Tatiana, australische Staatsangehörige und brasilianische Staatsangehörige, in Naters, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zug];
Hammer, Dennis Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Naters, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Hammer, Dennis, in Zug].
Numero di pubblicazione: HR02-1005229644, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accenture AG, in Zürich, CHE-108.113.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005126671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monnerat, Beat, von Vermes, in Meilen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebhardt, Dr. Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutzer, Noemi, von Zürich, in Meilen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enzler, Lara, von Appenzell, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gupta, Vishal, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauh, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Corish, Brian, irischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hammer, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saâdi-Heinzelmann, Zarah, von Urdorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005112081, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
T&D Markets GmbH, in Zug, CHE-440.840.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016861).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].