Informazioni su Katarzyna Haller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Katarzyna Haller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4307451, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dicoval AG, in Zürich, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909687).
Statutenänderung:
01.06.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt für sich selber oder für Dritte den Erwerb, Unterhalt, die Verwaltung, Bewirtschaftung, Entwicklung, Vermittlung von und den Handel mit Immobilien, die Planung und Ausführung von Bauten und Renovationen sowie das Anbieten von Immobilienberatung. Die Gesellschaft kann Rechte an Immaterialgütern und Know-how auswerten und/oder erwerben und/oder veräussern, sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Beteiligungen verwalten und veräussern. Im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten, Finanzanlagen im In- und Ausland tätigen, Finanzgeschäfte vermitteln und/oder betreiben, den Handel mit Waren aller Art tätigen sowie alle übrigen kommerziellen finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Medina, Juan, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Halter, Elisabeth, von Balgach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haller, Katarzyna, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
LB Treuhand AG (CHE-112.134.671), in Zofingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Medina, Daniel, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Medina-Hubacher, Ursula, von Erlenbach (ZH) und Hindelbank, in Erlenbach (ZH), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2639327, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stilhaus AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2433143).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bell, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Felben-Wellhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kennel, Patrizia, von Zug, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Katarzyna, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Medina, Daniel, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Medina, Juan, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1967831, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stilhaus AG, in Rothrist, CHE-239.028.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1612027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebischer, Stephanie, von Rüschegg, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Katarzyna, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kennel, Patrizia, von Zug, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bell, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Felben-Wellhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.