Informazioni su Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005575522, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cashmoney Swiss AG, in Zürich, CHE-116.243.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005038985). [gestrichen: Mit Erklärung vom 19.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akman, Ilhan, von Biasca, in Cadenazzo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hallauer, Marc, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005428862, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Credaris AG, in Zürich, CHE-110.346.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005409884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisler, Richard, von Aesch BL, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hallauer, Marc Antoine Gérard Jacques, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreck, Hans-Günther Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005012352, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Credaris AG, in Zürich, CHE-110.346.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936069).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hallauer, Marc Antoine Gérard Jacques, von Zürich, in Gossau (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].