Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer
residente a Gossau, da Zürich Mandati attuali: CC Crédits Conseils SA, Cashmoney Swiss AG e di più Persone correlate: Tin Radoševic, Andrew Noel Griffith Borda, Iohan Colarusso e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer
Persone con il nome Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marc Antoine Gérard Jacques Hallauer
Numero di pubblicazione: HR02-1005575522, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cashmoney Swiss AG, in Zürich, CHE-116.243.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005038985). [gestrichen: Mit Erklärung vom 19.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akman, Ilhan, von Biasca, in Cadenazzo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hallauer, Marc, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005428862, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Credaris AG, in Zürich, CHE-110.346.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005409884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisler, Richard, von Aesch BL, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hallauer, Marc Antoine Gérard Jacques, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreck, Hans-Günther Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005012352, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Credaris AG, in Zürich, CHE-110.346.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936069).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hallauer, Marc Antoine Gérard Jacques, von Zürich, in Gossau (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].