Informazioni su Marcel Hagenbucher
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Hagenbucher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005485321, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
WOG Lamprecht GmbH, in St. Margrethen, CHE-106.010.871, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hajek, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Markus, von Eggenwil, in Appenzell (Schwende-Rüte), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berchtold, Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagenbucher, Marcel, von Winterthur, in Gaissau (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Änderung der Wohnortes von Herrn Markus Keller aufgrund Gemeindefusion].
Numero di pubblicazione: 3587595, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Flexair GmbH, bisher in Basel, CHE-106.010.871, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012Publ. 6991516).
Gründungsstatuten:
22.05.1985.
Statutenänderung:
22.05.2017.
Firma neu:
WOG Lamprecht GmbH.
Sitz neu:
St. Margrethen.
Domizil neu:
Grenzstrasse 24, 9430 St. Margrethen.
Zweck neu:
Abwicklung von Zollabfertigungen sowie Übernahme und Durchführung von Transporten jeglicher Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit solchen zusammenarbeiten sowie gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und veräussern. [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden. ].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kuchen, Rolf, von Lyss, in Pratteln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamprecht, Thomas Adolf, von Illnau-Effretikon, in Binningen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Hunziker, Karen, von Oberkulm, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünig, Patrick, von Burgistein, in Aesch BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamprecht Transport AG (CHE-105.967.588), in Basel, Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
WOG Logistics AG (CHE-409.812.868), in Diepoldsau, Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hagenbucher, Marcel, von Winterthur, in Gaissau (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Dominik, von Quarten, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hajek, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Markus, von Eggenwil, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien.