Informazioni su René Häusler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Häusler
Ultimi comunicati FUSC: René Häusler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005633020, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Aegerital Center Hausler GmbH, in Unterägeri, CHE-109.662.076, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, S.0, Publ. 6641726).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, René, von Unterägeri, in Oberägeri, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4133993, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Noble Environmental Europe AG, in Unterägeri, CHE-350.577.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2666649).
Firma neu:
Noble Environmental Europe AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Noble Environmental Europe SA en liquidation) (Noble Environmental Europe Inc. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.03.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noble, Robert Lane, amerikanischer Staatsangehöriger, in Encinitas (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurtsan, Meltem, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Logtens, Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Venlo (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, René, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, René, von Unterägeri, in Oberägeri, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1141181, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Technology Innovation Partners AG, in Unterägeri, CH-170.3.037.572-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2013, Publ. 7042982).
Firma neu:
Technology Innovation Partners AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Technology Innovation Partners SA en liquidation) (Technology Innovation Partners Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.10.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rose, David W., amerikanischer Staatsangehöriger, in Coto de Caza (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, René, von Unterägeri, in Oberägeri, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].