Informazioni su Thomas Häuptli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Häuptli
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Häuptli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005712901, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Industriahaus, in Biel/Bienne, CHE-104.048.029, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005349553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otz, Martin, von Oberbalm, in Jens, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Thomas, von Schneisingen, in Murten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häuptli, Thomas, von Biberstein, in Pieterlen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brotschi, Paul, von Selzach, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005581253, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Millenium Factory GmbH, in Biel/Bienne, CHE-104.810.174, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005048854).
Statutenänderung:
30.09.2022.
Sitz neu:
Pieterlen.
Domizil neu:
Höheweg 16, 2542 Pieterlen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häuptli, Thomas, von Biberstein, in Pieterlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Biel/Bienne].
Numero di pubblicazione: HR02-1005048854, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Millenium Factory GmbH, in Kirchlindach, CHE-104.810.174, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505436).
Statutenänderung:
08.12.2020.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Falkenstrasse 35, 2502 Biel/Bienne.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häuptli, Thomas, von Biberstein, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Kirchlindach].