Informazioni su Marcel Hänggi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marcel Hänggi
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Hänggi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004496587, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Nadelwerk GmbH, in Wahlen, CHE-258.772.948, Mättlein 4, 4246 Wahlen b. Laufen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.10.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Aufzucht und den Handel mit Weihnachtsbäumen sowie den Handel mit Brennholz. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Immaterialgüterrechte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hänggi-Halbeisen, Claudia, von Wahlen, in Wahlen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hänggi, Amanda, von Zullwil, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hänggi, Christian, von Zullwil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hänggi, Marcel, von Zullwil, in Wahlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5871944, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fitlife Training GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.024.685-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2010, S. 2, Publ. 5864374).
Statutenänderung:
18.10.2010. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Die Erbengemeinschaft des verstorbenen Hänggi, Marcel, von Nunningen, in Waltenschwil.
besteht aus:
Hänggi, Raphaela, von Nunningen, in Zürich und Hänggi, Marco, von Nunningen, in Wohlen AG.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erbengemeinschaft Hänggi, Marcel, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi, Peter, von Nunningen, in Zetzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5864374, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fitlife Training GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.024.685-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S. 1, Publ. 4977512).
Die Erbengemeinschaft des verstorbenen Hänggi, Marcel, von Nunningen, in Waltenschwil, besteht aus:
Hänggi, Raphaela, von Nunningen, in Zürich und Hänggi, Marco, von Nunningen, in Wohlen AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänggi, Marcel, von Nunningen, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Hänggi Marcel, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Hänggi, Peter, von Nunningen, in Zetzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].