Informazioni su Michael Andreas Hählen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Andreas Hählen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006006256, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
55 weeks ag, in Lyss, CHE-228.978.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2024, Publ. 1005979645).
Firma neu:
55 weeks ag in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.04.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenisch, Christoph, von Chur, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barnert, Roman, von Villeneuve (VD), in Bellmund, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balz, Simon, von Langnau im Emmental, in Gempenach (Murten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hählen, Michael, von Lenk, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Niklaus Jonas, von Zäziwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005859869, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
in flagranti ag, in Lyss, CHE-109.063.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023, Publ. 1005836787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hählen, Michael, von Lenk, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Graf, Matthias, von Heiligenschwendi, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005782671, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
in flagranti ag, in Lyss, CHE-109.063.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426013).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hählen, Michael, von Lenk, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Lorenz, von Frutigen, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].