Informazioni su Roland Häberli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Häberli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Häberli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005476779, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Wil und Umgebung Genossenschaft, in Wil (SG), CHE-105.827.668, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005378333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Roland, von Amriswil, in Wil SG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Michael, von Appenzell, in Wil (SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brumann-Brunner, Silvia, von Rapperswil-Jona, in Wil SG, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fässler, Roger, von Appenzell, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dudli-De Soricellis, Doris, von Bischofszell, in Züberwangen (Zuzwil (SG)), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004785449, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Häberli. Der Partner für Radio TV HiFi und Video. AG, in Wil (SG), CHE-268.223.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, S.0, Publ. 1584675).
Statutenänderung:
09.12.2019.
Firma neu:
Häberli. Bild Klang Erlebnis AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberli, Roland, von Amriswil, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zezikon (Affeltrangen)];
Häberli, Livio, von Amriswil, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häberli-Häni, Ursula, von Amriswil, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zezikon (Affeltrangen)];
Mettler, Pascal Yves, von Ebnat-Kappel, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004669210, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
euronics schweiz ag, in Frauenfeld, CHE-101.778.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661577).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Roland, von Amriswil, in Zezikon (Affeltrangen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.