Informazioni su Thomas Gutekunst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Gutekunst
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Gutekunst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005631891, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hans-Peter Gutekunst-Stiftung, in Basel, CHE-110.001.220, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltreu AG (CHE-450.792.693), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, amtlicher Verwalter und Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: amtlicher Verwalter, mit Einzelunterschrift];
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gutekunst, Alexandra Ethel, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Testaris AG (CHE-245.886.063), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005527135, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gutag AG, in Arlesheim, CHE-102.330.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311484).
Firma neu:
Gutag AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Ludwig + Partner AG, St. Alban-Vorstadt 110, Postfach 419, 4010 Basel. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005256664, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gutag AG, in Arlesheim, CHE-102.330.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutekunst, Alexandra, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].