Dr. Thomas Gutekunst
residente a Basel, da Riehen e Basel Mandati attuali: Gesellschaftshaus zum Rebhaus AG Persone correlate: Stephan Rosch, Johann Werner Imbach, Peter Stalder e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Thomas Gutekunst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Thomas Gutekunst"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Thomas Gutekunst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Thomas Gutekunst"
|
|
Thomas Gutekunst
residente a Binningen, da Basel Mandati attuali: CTG Investment GmbH, Personalvorsorgestiftung der Gutekunst AG in Liquidation e di più Persone correlate: Hubertus Ludwig, Josy Bey, Michel Nussbaumer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Gutekunst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Gutekunst"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Gutekunst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Gutekunst"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Gutekunst
Persone con il nome Thomas Gutekunst lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio di una casse pensioni
Altri servizi sociali
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Compravendita di immobili propri
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio di una casse pensioni
Altri servizi sociali
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Privato con il nome Thomas Gutekunst
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Gutekunst
Numero di pubblicazione: HR02-1005631891, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hans-Peter Gutekunst-Stiftung, in Basel, CHE-110.001.220, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltreu AG (CHE-450.792.693), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, amtlicher Verwalter und Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: amtlicher Verwalter, mit Einzelunterschrift];
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gutekunst, Alexandra Ethel, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Testaris AG (CHE-245.886.063), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005527135, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gutag AG, in Arlesheim, CHE-102.330.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311484).
Firma neu:
Gutag AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Ludwig + Partner AG, St. Alban-Vorstadt 110, Postfach 419, 4010 Basel. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005256664, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gutag AG, in Arlesheim, CHE-102.330.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutekunst, Alexandra, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gutekunst, Thomas, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].