Informazioni su Markus Guhn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Markus Guhn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005833648, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz, in Zürich, CHE-108.028.451, Verein (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682097).
Statutenänderung:
27.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guhn, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbach, Karen Heather, britische Staatsangehörige und Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Susanne, von Amden, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanke, Christina, von Zürich, in Cham, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ibig, Florian, von Bischofszell, in Felben-Wellhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Manuela, von Sumiswald, in Stans, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005385103, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz, in Zürich, CHE-108.028.451, Verein (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005351718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweri, Kim Lara, von Koblenz, in Untersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guhn, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2777975, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz(kibesuisse Fédération suisse pour l'accueil de jour de l'enfant) (kibesuisse Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia), in Zürich, CHE-108.028.451, Josefstrasse 53, 8005 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2013, 04.04.2014, 27.03.2015.
Zweck:
Der Verband fördert verschiedene Formen der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung. Er unterstützt seine Mitglieder bei deren Aufgabenerfüllung.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erlöse aus Dienstleistungen und Produkten, Öffentliche Finanzierungsbeiträge, Zuwendungen Dritter.
Eingetragene Personen:
Quadranti-Stahel, Rosmarie, von Volketswil, in Volketswil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strahm-Riesen, Renate, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebischer, Susanne, von Guggisberg, in Kerzers, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Good, Jeannette, von Mels, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guhn, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ribi Favero, Jacqueline, von Ascona, in Minusio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Umbach, Karen Heather, britische Staatsangehörige und Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wildi, Amanda, von Zofingen, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoch, Nadine, von Berlingen, in Degersheim, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.